20. augustStiftelseChristian Olsen Investor Holding ApSChristian Olsen Investor Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Christian Olsen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
14. december 2023Overskud på DKK 3,1 mio.KNUD JENSEN VVS A/SKNUD JENSEN VVS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2023Overskud på DKK 3,1 mio.ApS KBUS 38 NR. 4440ApS KBUS 38 NR. 4440 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
20. juni 2023 · Sjællands NyhederJørgen fejrer 60-års jubilæum: – Nu går jeg på deltidChristian Olsen har været medejer siden 1999 og overtog så helt firmaet i 2008. Læs artikel
27. december 2022Overskud på DKK 2,5 mio.ApS KBUS 38 NR. 4440ApS KBUS 38 NR. 4440 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
27. december 2022Overskud på DKK 2,4 mio.KNUD JENSEN VVS A/SKNUD JENSEN VVS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2021Overskud på DKK 1,3 mio.KNUD JENSEN VVS A/SKNUD JENSEN VVS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2021Overskud på DKK 1,4 mio.ApS KBUS 38 NR. 4440ApS KBUS 38 NR. 4440 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
16. december 2020Overskud på DKK 327.608 ApS KBUS 38 NR. 4440ApS KBUS 38 NR. 4440 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
16. december 2020Overskud på DKK 342.106 KNUD JENSEN VVS A/SKNUD JENSEN VVS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
20. februar 2020Frida Nikoline Olsen Galle træder ind i bestyrelsenKNUD JENSEN VVS A/SFrida Nikoline Olsen Galle erstatter Mogens Thorben Olsen i bestyrelsen for KNUD JENSEN VVS A/S efter en periode på 10 år. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
23. december 2019Overskud på DKK 1,3 mio.ApS KBUS 38 NR. 4440ApS KBUS 38 NR. 4440 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2019Overskud på DKK 1,2 mio.KNUD JENSEN VVS A/SKNUD JENSEN VVS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
14. november 2018Overskud på DKK 1,3 mio.ApS KBUS 38 NR. 4440ApS KBUS 38 NR. 4440 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
12. november 2018Overskud på DKK 1,1 mio.KNUD JENSEN VVS A/SKNUD JENSEN VVS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
19. februar 2018Mille Caroline Olsen Galle træder ind i bestyrelsenKNUD JENSEN VVS A/SMille Caroline Olsen Galle erstatter Gitte Kristensen i bestyrelsen for KNUD JENSEN VVS A/S efter en periode på 3 måneder. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
21. december 2017Underskud på DKK 1,1 mio.KNUD JENSEN VVS A/SKNUD JENSEN VVS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
21. december 2017Underskud på DKK 1,2 mio.ApS KBUS 38 NR. 4440ApS KBUS 38 NR. 4440 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2017Gitte Kristensen træder ind i bestyrelsenKNUD JENSEN VVS A/SGitte Kristensen erstatter Pia Søndergaard Galle i bestyrelsen for KNUD JENSEN VVS A/S efter en periode på 7 år. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2016Overskud på DKK 479.088 KNUD JENSEN VVS A/SKNUD JENSEN VVS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Christian Olsen er medlem af direktionen.Se mere