16. november 2021Christian Thulstrup Lauesen stopper som adm. direktør575 INVEST ApSChristian Thulstrup Lauesen stopper som adm. direktør i 575 INVEST ApS.Se mere
16. november 2021Ændring i ejerkredsen575 INVEST ApSChristian Thulstrup Lauesen er ikke længere registreret som reel ejer af 575 INVEST ApS.Se mere
12. juli 2021Underskud på DKK 3.794 575 INVEST ApS575 INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Christian Thulstrup Lauesen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
12. august 2020Underskud på DKK 3.479 575 INVEST ApS575 INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Christian Thulstrup Lauesen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
3. juni 2020Christian Thulstrup Lauesen forlader bestyrelsenDesign Collection ApSChristian Thulstrup Lauesen forlader bestyrelsen for Design Collection ApS efter en periode på 5 år.Se mere
3. juni 2020Christian Thulstrup Lauesen forlader bestyrelsenRo Group Holding ApSChristian Thulstrup Lauesen forlader bestyrelsen for Ro Group Holding ApS efter en periode på 5 år.Se mere
3. juni 2020Christian Thulstrup Lauesen forlader direktionenRo Group Holding ApSChristian Thulstrup Lauesen forlader direktionen for Ro Group Holding ApS efter en periode på 5 år.Se mere
3. juni 2020Christian Thulstrup Lauesen forlader direktionenDesign Collection ApSChristian Thulstrup Lauesen forlader direktionen for Design Collection ApS efter en periode på 5 år.Se mere
31. marts 2020Nyt navn: Design Collection ApSRo Design Group ApSRo Design Group ApS skifter navn til Design Collection ApS. Christian Thulstrup Lauesen er medlem af direktionen.Se mere
1. august 2019Ændring i ejerkredsenRo Group Holding ApS3 personer ændrer deres reelle ejerskab af Ro Group Holding ApS. Christian Thulstrup Lauesen er medlem af direktionen.Se mere
1. august 2019Ændring i ejerkredsenRo Design Group ApS3 personer ændrer deres reelle ejerskab af Ro Design Group ApS. Christian Thulstrup Lauesen er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2019Ændring i ejerkredsenRo Group Holding ApSChristian Thulstrup Lauesen er ikke længere registreret som reel ejer af Ro Group Holding ApS.Se mere
30. juni 2019Ændring i ejerkredsenRo Design Group ApSChristian Thulstrup Lauesen er ikke længere registreret som reel ejer af Ro Design Group ApS.Se mere
27. maj 2019Underskud på DKK 3.185 575 INVEST ApS575 INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Christian Thulstrup Lauesen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
24. maj 2019Underskud på DKK 2,4 mio.Ro Group Holding ApSRo Group Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Christian Thulstrup Lauesen er medlem af direktionen.Se mere
22. maj 2019Underskud på DKK 2,4 mio.Ro Design Group ApSRo Design Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Christian Thulstrup Lauesen er medlem af direktionen.Se mere
18. juni 2018Underskud på DKK 3.782 575 INVEST ApS575 INVEST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Christian Thulstrup Lauesen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
13. juni 2018Underskud på DKK 2,9 mio.Ro Group Holding ApSRo Group Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Christian Thulstrup Lauesen er medlem af direktionen.Se mere
13. juni 2018Underskud på DKK 2,8 mio.Ro Design Group ApSRo Design Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Christian Thulstrup Lauesen er medlem af direktionen.Se mere
8. november 2017AdresseændringRo Group Holding ApSRo Group Holding ApS flytter fra København K til Millinge. Christian Thulstrup Lauesen er medlem af direktionen.Se mere