12. septemberUnderskud på DKK 18.194 LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Christoph Ohly er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. november 2023 · scm.dkCOOP Danmark A/SDen eksisterende partnerkreds; Peter Gyldendal, Lars Bek Jensen, Anders Bartholin, Christoph Ohly og John Carstens fortsætter som væsentlige aktionærer. Læs artikel
12. oktober 2023Overskud på DKK 4,0 mio.COC ApSCOC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. september 2023Overskud på DKK 19 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Christoph Ohly er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. januar 2023 · Supply Chain MagasinetBlue Equity investerer i Langebæk A/SDen eksisterende partnerkreds; Peter Gyldendal, Lars Bek Jensen, Anders Bartholin, Christoph Ohly og John Carstens fortsætter som væsentlige aktionærer. Læs artikel
31. oktober 2022Overskud på DKK 307.899 COC ApSCOC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheden.Se mere
12. september 2022Overskud på DKK 1,6 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Christoph Ohly er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. september 2021Overskud på DKK 304.882 COC ApSCOC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheden.Se mere
13. august 2021Overskud på DKK 1,2 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Christoph Ohly er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.COC ApSTidligere branche: Uoplyst. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheden.Se mere
29. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.LL PARTNERS ApSTidligere branche: Uoplyst. Christoph Ohly er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. oktober 2020Overskud på DKK 96.249 COC ApSCOC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheden.Se mere
24. august 2020Overskud på DKK 1,8 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Christoph Ohly er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. oktober 2019Overskud på DKK 499.557 COC ApSCOC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheden.Se mere
14. august 2019Overskud på DKK 1,2 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Christoph Ohly er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. januar 2019Anders Bartholin træder ind i bestyrelsenLL PARTNERS ApSAnders Bartholin træder ind i bestyrelsen for LL PARTNERS ApS. Christoph Ohly er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
14. januar 2019Lars Bek Jensen træder ind i direktionenLL PARTNERS ApSLars Bek Jensen træder ind i direktionen for LL PARTNERS ApS. Christoph Ohly er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. september 2018Overskud på DKK 150.340 COC ApSCOC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2017 til 30. april. Christoph Ohly er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. august 2018Ændring i ejerkredsenLL PARTNERS ApSChristoph Ohly er ikke længere registreret som reel ejer af LL PARTNERS ApS.Se mere
16. juli 2018Overskud på DKK 1,4 mio.LL PARTNERS ApSLL PARTNERS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2017 til 30. april. Christoph Ohly ejer 25% af virksomheden.Se mere