4. juliClaus Buhl forlader bestyrelsenIsrael DanBan 2016 Fond ApSClaus Buhl forlader bestyrelsen for Israel DanBan 2016 Fond ApS efter en periode på 7 år.Se mere
31. majUnderskud på DKK 10.569 Fond Talsinki 2015 I A/SFond Talsinki 2015 I A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. aprilOverskud på DKK 17 mio.BUHL GLOBAL ApSBUHL GLOBAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Claus Buhl er medlem af direktionen.Se mere
7. aprilUnderskud på DKK 293.140 BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/SBUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. januarAdresseændringBUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/SBUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S flytter fra København Ø til Nordhavn. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. juni 2023Underskud på DKK 12.900 Fond Talsinki 2015 I A/SFond Talsinki 2015 I A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juni 2023Underskud på DKK 6.250 Israel DanBan 2016 Fond ApSIsrael DanBan 2016 Fond ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Claus Buhl er formand for bestyrelsen.Se mere
20. marts 2023Underskud på DKK 11 mio.BUHL GLOBAL ApSBUHL GLOBAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Claus Buhl er medlem af direktionen.Se mere
27. februar 2023Underskud på DKK 15.128 BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/SBUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juli 2022Underskud på DKK 12.900 Fond Talsinki 2015 I A/SFond Talsinki 2015 I A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juli 2022Underskud på DKK 6.250 Israel DanBan 2016 Fond ApSIsrael DanBan 2016 Fond ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Claus Buhl er formand for bestyrelsen.Se mere
23. maj 2022Overskud på DKK 14 mio.BUHL GLOBAL ApSBUHL GLOBAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Claus Buhl er medlem af direktionen.Se mere
12. februar 2022Underskud på DKK 16.662 BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/SBUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juli 2021Underskud på DKK 6.430 Israel DanBan 2016 Fond ApSIsrael DanBan 2016 Fond ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Claus Buhl er formand for bestyrelsen.Se mere
6. juli 2021Underskud på DKK 13.257 Fond Talsinki 2015 I A/SFond Talsinki 2015 I A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. maj 2021Overskud på DKK 6,8 mio.BUHL GLOBAL ApSBUHL GLOBAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Claus Buhl er medlem af direktionen.Se mere
14. februar 2021Underskud på DKK 254.123 BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/SBUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/STidligere branche: Uoplyst. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. november 2020AdresseændringIsrael DanBan 2016 Fond ApSIsrael DanBan 2016 Fond ApS flytter til ny adresse i København Ø. Claus Buhl er formand for bestyrelsen.Se mere
25. juni 2020Underskud på DKK 12.894 Fond Talsinki 2015 I A/SFond Talsinki 2015 I A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Claus Buhl er medlem af bestyrelsen.Se mere