10. juni 2005Claus Lorentzen forlader direktionenVISION COMPANY ApSClaus Lorentzen forlader direktionen for VISION COMPANY ApS efter en periode på 4 år.Se mere
28. februar 2005Regnskab for 2004 offentliggjortVISION COMPANY ApSVISION COMPANY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
23. august 2004Astrid Margrethe Gehrig forlader direktionenVISION COMPANY ApSAstrid Margrethe Gehrig forlader direktionen for VISION COMPANY ApS efter en periode på 3 år. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2004AdresseændringVISION COMPANY ApSVISION COMPANY ApS flytter fra København Ø til Vanløse. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
3. marts 2004Regnskab for 2003 offentliggjortVISION COMPANY ApSVISION COMPANY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
6. august 2003AdresseændringVISION COMPANY ApSVISION COMPANY ApS flytter til ny adresse i København Ø. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
28. marts 2003Regnskab for 2002 offentliggjortVISION COMPANY ApSVISION COMPANY ApS offentliggør regnskabet for perioden 16. maj 2001 til 30. september 2002. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
7. januar 2003AdresseændringVISION COMPANY ApSVISION COMPANY ApS flytter fra København K til København Ø. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
24. juni 2002AdresseændringVISION COMPANY ApSVISION COMPANY ApS flytter fra Valby til København K. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
28. august 2001Ny branche: Anden virksomhedsrådgivningVISION COMPANY ApSTidligere branche: Uoplyst. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
15. august 2001Claus Lorentzen træder ind i direktionenVISION COMPANY ApSClaus Lorentzen træder ind i direktionen for VISION COMPANY ApS.Se mere
15. august 2001AdresseændringVISION COMPANY ApSVISION COMPANY ApS flytter fra København K til Valby. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
15. august 2001Nyt navn: VISION COMPANY ApSApS KBIL 9 NR. 2358ApS KBIL 9 NR. 2358 skifter navn til VISION COMPANY ApS. Claus Lorentzen er medlem af direktionen.Se mere
11. juli 2001Claus Lorentzen forlader bestyrelsenS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/SClaus Lorentzen forlader bestyrelsen for S. & M. RADIO. KØBENHAVN A/S efter en periode på 13 år.Se mere
27. december 2000Regnskab for 2000 offentliggjortS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/SS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Claus Lorentzen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. december 2000Johan Eric Boas forlader direktionenS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/SJohan Eric Boas forlader direktionen for S. & M. RADIO. KØBENHAVN A/S efter en periode på 12 år. Claus Lorentzen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. februar 2000Regnskab for 1999 offentliggjortS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/SS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Claus Lorentzen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/SS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Claus Lorentzen er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. december 1997Regnskab for 1997 offentliggjortS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/SS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1996 til 30. september. Claus Lorentzen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. december 1996Regnskab for 1996 offentliggjortS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/SS. & M. RADIO. KØBENHAVN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1995 til 30. september. Claus Lorentzen er medlem af bestyrelsen.Se mere