10. septemberDan Højgaard Jensen træder ind i bestyrelsenKM TREND ApSDan Højgaard Jensen træder ind i bestyrelsen for KM TREND ApS.Se mere
10. septemberMikkel Elsøe træder ind i direktionenKM TREND ApSMikkel Elsøe erstatter Karin Nørregård i direktionen for KM TREND ApS efter en periode på 16 år. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. septemberÆndring i ejerkredsenKM TREND ApS3 personer ændrer deres reelle ejerskab af KM TREND ApS. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. septemberÆndring i ejerkredsenDansk Ejerkapital Medarbejderinvest VI K/SDan Højgaard Jensen reducerer sit reelle ejerskab af Dansk Ejerkapital Medarbejderinvest VI K/S.Se mere
4. septemberStiftelseZolo Holding 3.0 ApSZolo Holding 3.0 ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. septemberMartin Engelbreth Mortensen træder ind i direktionenSPORTS GROUP DENMARK A/SMartin Engelbreth Mortensen træder ind i direktionen for SPORTS GROUP DENMARK A/S. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. septemberBjarne Brink Jeppesen bliver adm. direktørSPORTS GROUP DENMARK A/SBjarne Brink Jeppesen bliver adm. direktør i SPORTS GROUP DENMARK A/S. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. augustDan Højgaard Jensen forlader bestyrelsenEast Metal Holding A/SDan Højgaard Jensen forlader bestyrelsen for East Metal Holding A/S efter en periode på 2 uger.Se mere
21. augustDan Højgaard Jensen forlader bestyrelsenDatoselskabet af den 20. august 2024 A/SDan Højgaard Jensen forlader bestyrelsen for Datoselskabet af den 20. august 2024 A/S efter en periode på 6 dage.Se mere
20. augustNyt navn: Datoselskabet af den 20. august 2024 A/SEAST METAL TRADE A/SEAST METAL TRADE A/S skifter navn til Datoselskabet af den 20. august 2024 A/S. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. augustDan Højgaard Jensen træder ind i bestyrelsenEAST METAL TRADE A/SDan Højgaard Jensen erstatter Jens Kristensen i bestyrelsen for EAST METAL TRADE A/S efter en periode på 1 måned.Se mere
15. augustDan Højgaard Jensen træder ind i bestyrelsenEast Metal Holding A/SDan Højgaard Jensen erstatter Jens Kristensen i bestyrelsen for East Metal Holding A/S efter en periode på 1 måned.Se mere
8. juliUnderskud på DKK 35 mio.KVIST INDUSTRIES A/SKVIST INDUSTRIES A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juliOverskud på DKK 49 mio.SPECTRE Holding A/SSPECTRE Holding A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2023 til 31. marts. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juliOverskud på DKK 52 mio.SPECTRE A/SSPECTRE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2023 til 31. marts. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juniUnderskud på DKK 3,0 mio.Spectre Real Estate A/SSpectre Real Estate A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2023 til 31. marts. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juniOverskud på DKK 8,6 mio.SPORTS GROUP DENMARK A/SSPORTS GROUP DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Dan Højgaard Jensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juniOverskud på DKK 605.182 DHJ HOLDING 2014 ApSDHJ HOLDING 2014 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Dan Højgaard Jensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
27. juniOverskud på DKK 6,1 mio.WILA A/SWILA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Dan Højgaard Jensen er formand for bestyrelsen.Se mere
4. juniDan Højgaard Jensen træder ind i bestyrelsenSTANDOUT A/SDan Højgaard Jensen træder ind i bestyrelsen for STANDOUT A/S.Se mere