22. juliUnderskud på DKK 461.240 CCY ApSCCY ApS offentliggør regnskabet for perioden 8. oktober 2022 til 31. december 2023. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
5. oktober 2023Ændring i ejerkredsenCCY.DK APSDavid Boutrup Klit er ikke længere registreret som reel ejer af CCY.DK APS.Se mere
13. oktober 2022David Boutrup Klit forlader direktionenCCY.DK APSDavid Boutrup Klit forlader direktionen for CCY.DK APS efter en periode på 6 år.Se mere
13. oktober 2022Ny status: UNDER KONKURSCCY.DK APSTidligere status: Normal. David Boutrup Klit ejer 100% af virksomheden.Se mere
8. oktober 2022StiftelseCCY ApSCCY ApS stiftes i branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2022Underskud på DKK 478.583 CCY.DK APSCCY.DK APS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
15. februar 2021Overskud på DKK 75.356 CCY.DK APSCCY.DK APS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
31. august 2020Overskud på DKK 112.848 CCY.DK APSCCY.DK APS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2020AdresseændringCCY.DK APSCCY.DK APS flytter fra Gistrup til Støvring. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2020Ny branche: Gennemførelse af byggeprojekterCCY.DK APSTidligere branche: Computerprogrammering. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
21. maj 2019Underskud på DKK 17.230 CCY.DK APSCCY.DK APS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
10. oktober 2018Ny selskabsform: AnpartsselskabCCY.DK APSCCY.DK IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til CCY.DK APS. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
5. juli 2018Overskud på DKK 45.243 CCY.DK IVSCCY.DK IVS offentliggør regnskabet for perioden 20. januar 2017 til 31. december 2017. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
20. januar 2017StiftelseCCY.DK IVSCCY.DK IVS stiftes i branchen computerprogrammering. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
29. januar 2014David Boutrup Klit forlader direktionenZELOT REAL ESTATE ApSDavid Boutrup Klit forlader direktionen for ZELOT REAL ESTATE ApS efter en periode på 8 år.Se mere
9. maj 2012David Boutrup Klit forlader direktionenZELOT DEVELOPMENT ApSDavid Boutrup Klit forlader direktionen for ZELOT DEVELOPMENT ApS efter en periode på 6 år.Se mere
15. oktober 2010David Boutrup Klit forlader direktionenZ-GRUPPEN ApSDavid Boutrup Klit forlader direktionen for Z-GRUPPEN ApS efter en periode på 2 år.Se mere
18. august 2010Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGZ-GRUPPEN ApSTidligere status: Normal. David Boutrup Klit er medlem af direktionen.Se mere
28. oktober 2009David Boutrup Klit forlader direktionenZELOT CONGO INVEST ApSDavid Boutrup Klit forlader direktionen for ZELOT CONGO INVEST ApS efter en periode på 3 år.Se mere
28. oktober 2009David Boutrup Klit forlader direktionenZELOT TYRKIET ApSDavid Boutrup Klit forlader direktionen for ZELOT TYRKIET ApS efter en periode på 4 år.Se mere