7. april 1999David Timothy Flood træder ind i bestyrelsenMORGAN CHEMICAL PRODUCTS SCANDINAVIA ApSDavid Timothy Flood erstatter Derek Hill i bestyrelsen for MORGAN CHEMICAL PRODUCTS SCANDINAVIA ApS efter en periode på 23 år.Se mere
24. marts 1999Regnskab for 1998 offentliggjortMORGAN CHEMICAL PRODUCTS SCANDINAVIA ApSMORGAN CHEMICAL PRODUCTS SCANDINAVIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Derek Hill er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. juli 1998Nyt navn: MORGAN CHEMICAL PRODUCTS SCANDINAVIA ApSROCOL DANMARK ApSROCOL DANMARK ApS skifter navn til MORGAN CHEMICAL PRODUCTS SCANDINAVIA ApS. Derek Hill er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortROCOL DANMARK ApSROCOL DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Derek Hill er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortROCOL DANMARK ApSROCOL DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Derek Hill er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. april 1997Michael Lloyd Tambluýn forlader bestyrelsenROCOL DANMARK ApSMichael Lloyd Tambluýn forlader bestyrelsen for ROCOL DANMARK ApS efter en periode på 1 år. Derek Hill er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
19. marts 1996Regnskab for 1995 offentliggjortROCOL DANMARK ApSROCOL DANMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Derek Hill er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. februar 1996Michael Lloyd Tambluýn træder ind i bestyrelsenROCOL DANMARK ApSMichael Lloyd Tambluýn træder ind i bestyrelsen for ROCOL DANMARK ApS. Derek Hill er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
19. maj 1995Flere forlader bestyrelsenROCOL DANMARK ApS3 medlemmer forlader bestyrelsen for ROCOL DANMARK ApS. Derek Hill er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
18. august 1992Nyt navn: ROCOL DANMARK ApSP. STØRUP ApSP. STØRUP ApS skifter navn til ROCOL DANMARK ApS. Derek Hill er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. juni 1989Stanley Benn Whitehill forlader bestyrelsenP. STØRUP ApSStanley Benn Whitehill forlader bestyrelsen for P. STØRUP ApS efter en periode på 14 år. Derek Hill er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
13. juli 1988Jørn Aage Størup forlader bestyrelsenP. STØRUP ApSJørn Aage Størup forlader bestyrelsen for P. STØRUP ApS efter en periode på 13 år. Derek Hill er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
15. marts 1988Rudolph Muller forlader direktionenP. STØRUP ApSRudolph Muller forlader direktionen for P. STØRUP ApS efter en periode på 12 år. Derek Hill er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. december 1975StiftelseP. STØRUP ApSP. STØRUP ApS stiftes i branchen engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv. Derek Hill er medlem af bestyrelsen.Se mere