DORTE MERTON MUSTER HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Dorte Merton Essing er adm. direktør i virksomheden.
DORTE MERTON MUSTER HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Dorte Merton Essing er adm. direktør i virksomheden.
DORTE MERTON MUSTER HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Dorte Merton Essing er adm. direktør i virksomheden.
DORTE MERTON MUSTER HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Dorte Merton Essing er adm. direktør i virksomheden.
DORTE MERTON MUSTER HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Dorte Merton Essing er adm. direktør i virksomheden.
DORTE MERTON MUSTER HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Dorte Merton Essing er adm. direktør i virksomheden.
DORTE MERTON MUSTER HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Dorte Merton Essing er adm. direktør i virksomheden.
Jens Jørgen Merton Hansen forlader direktionen for DORTE MERTON MUSTER HOLDING ApS efter en periode på 9 år. Dorte Merton Essing er fortsat adm. direktør i virksomheden.