13. juni 2016Edith Pedersen forlader bestyrelsenKR. MØLLER PEDERSEN A/SEdith Pedersen forlader bestyrelsen for KR. MØLLER PEDERSEN A/S efter en periode på 27 år.Se mere
18. november 2015Underskud på DKK 28.238 KR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
11. november 2015AdresseændringKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S flytter til ny adresse i Grindsted. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
2. november 2015Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.KR. MØLLER PEDERSEN A/STidligere branche: El-installation. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
22. oktober 2014Overskud på DKK 8.246 KR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
2. september 2014Karsten Møller Eggersgaard forlader bestyrelsenKR. MØLLER PEDERSEN A/SKarsten Møller Eggersgaard forlader bestyrelsen for KR. MØLLER PEDERSEN A/S efter en periode på 8 år. Edith Pedersen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
16. november 2013Overskud på DKK 110.486 KR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
4. december 2012Overskud på DKK 34.978 KR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
1. december 2011Regnskab for 2011 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
23. november 2010Regnskab for 2010 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
19. november 2009Regnskab for 2009 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
8. december 2008Regnskab for 2008 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
28. november 2007Regnskab for 2007 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
5. december 2006Regnskab for 2006 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
10. november 2006Udskiftning i bestyrelsenKR. MØLLER PEDERSEN A/S3 ændringer i bestyrelsen for KR. MØLLER PEDERSEN A/S. Edith Pedersen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
7. december 2005Regnskab for 2005 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
22. november 2004Regnskab for 2004 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
1. december 2003Regnskab for 2003 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
2. december 2002Regnskab for 2002 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere
14. december 2001Regnskab for 2001 offentliggjortKR. MØLLER PEDERSEN A/SKR. MØLLER PEDERSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Edith Pedersen er formand for bestyrelsen.Se mere