16. aprilOverskud på DKK 3,8 mio.HG Bolig ApSHG Bolig ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 31. december 2023. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
4. martsOverskud på DKK 615.432 K/S TROMBORG TRADINGK/S TROMBORG TRADING offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Elisabeth Høeg Goth er formand for bestyrelsen.Se mere
30. december 2023Overskud på DKK 126.271 E. Høeg Holding ApSE. Høeg Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
13. september 2023Overskud på DKK 536.857 Høeg Ejendomme ApSHøeg Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
15. juni 2023Elisabeth Høeg Goth forlader direktionenEjendomsselskabet af 3 november 2022 ApSElisabeth Høeg Goth forlader direktionen for Ejendomsselskabet af 3 november 2022 ApS efter en periode på 7 måneder.Se mere
15. juni 2023Elisabeth Høeg Goth forlader direktionenNY 3. mand Holding ApSElisabeth Høeg Goth forlader direktionen for NY 3. mand Holding ApS efter en periode på 7 måneder.Se mere
15. juni 2023Ændring i ejerkredsenEjendomsselskabet af 3 november 2022 ApSElisabeth Høeg Goth er ikke længere registreret som reel ejer af Ejendomsselskabet af 3 november 2022 ApS.Se mere
23. februar 2023Overskud på DKK 679.335 K/S TROMBORG TRADINGK/S TROMBORG TRADING offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Elisabeth Høeg Goth er formand for bestyrelsen.Se mere
1. februar 2023AdresseændringHG Bolig ApSHG Bolig ApS flytter fra Slagelse til Sorø. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
13. december 2022Ændring i ejerkredsenHG Bolig ApS2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af HG Bolig ApS. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
9. december 2022Elisabeth Høeg Goth træder ind i direktionenHG Bolig ApSElisabeth Høeg Goth træder ind i direktionen for HG Bolig ApS.Se mere
4. november 2022Ændring i ejerkredsenHG Bolig ApSElisabeth Høeg Goth registreret som reel ejer af HG Bolig ApS.Se mere
4. november 2022StiftelseNY 3. mand Holding ApSNY 3. mand Holding ApS stiftes i branchen anden udlejning af boliger. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
3. november 2022StiftelseEjendomsselskabet af 3 november 2022 ApSEjendomsselskabet af 3 november 2022 ApS stiftes i branchen anden udlejning af boliger. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
21. august 2022Overskud på DKK 542.337 E. Høeg Holding ApSE. Høeg Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
12. august 2022Overskud på DKK 799.591 Høeg Ejendomme ApSHøeg Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Elisabeth Høeg Goth er medlem af direktionen.Se mere
10. august 2022Elisabeth Høeg Goth forlader bestyrelsenHøeg Ejendomme ApSElisabeth Høeg Goth forlader bestyrelsen for Høeg Ejendomme ApS efter en periode på 3 år.Se mere
22. februar 2022Overskud på DKK 442.047 K/S TROMBORG TRADINGK/S TROMBORG TRADING offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Elisabeth Høeg Goth er formand for bestyrelsen.Se mere
21. februar 2022Elisabeth Høeg Goth træder ind i bestyrelsenK/S TROMBORG TRADINGElisabeth Høeg Goth træder ind i bestyrelsen for K/S TROMBORG TRADING.Se mere
21. februar 2022Uffe Høeg Johansen træder ind i direktionenK/S TROMBORG TRADINGUffe Høeg Johansen erstatter Karin Johansen i direktionen for K/S TROMBORG TRADING efter en periode på 8 år. Elisabeth Høeg Goth er formand for bestyrelsen.Se mere