15. juni 2011Elisabeth Krogh Mikkelsen forlader bestyrelsenKOMMUNEN A/SElisabeth Krogh Mikkelsen forlader bestyrelsen for KOMMUNEN A/S efter en periode på 2 år.Se mere
2. december 2010Regnskab for 2010 offentliggjortKOMMUNEN A/SKOMMUNEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Elisabeth Krogh Mikkelsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. december 2010AdresseændringKOMMUNEN A/SKOMMUNEN A/S flytter fra Svaneke til København K. Elisabeth Krogh Mikkelsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. december 2009Regnskab for 2009 offentliggjortKOMMUNEN A/SKOMMUNEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 17. december 2008 til 30. juni. Elisabeth Krogh Mikkelsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. maj 2009AdresseændringKOMMUNEN A/SKOMMUNEN A/S flytter til ny adresse i Svaneke. Elisabeth Krogh Mikkelsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. december 2008StiftelseKOMMUNEN A/SKOMMUNEN A/S stiftes i branchen udgivelse af aviser og dagblade. Elisabeth Krogh Mikkelsen er medlem af bestyrelsen.Se mere