3. april 2023Emre Dogan forlader direktionenTiki Taka ApSEmre Dogan forlader direktionen for Tiki Taka ApS efter en periode på 3 år.Se mere
3. april 2023Ændring i ejerkredsenTiki Taka ApSEmre Dogan er ikke længere registreret som reel ejer af Tiki Taka ApS.Se mere
21. juni 2022Underskud på DKK 83.118 Tiki Taka ApSTiki Taka ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Emre Dogan er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2021Overskud på DKK 81.821 Tiki Taka ApSTiki Taka ApS offentliggør regnskabet for perioden 4. oktober 2019 til 31. december 2020. Emre Dogan er medlem af direktionen.Se mere
16. juni 2021AdresseændringTiki Taka ApSTiki Taka ApS flytter til ny adresse i København Ø. Emre Dogan er medlem af direktionen.Se mere
4. oktober 2019StiftelseTiki Taka ApSTiki Taka ApS stiftes i branchen computerprogrammering. Emre Dogan er medlem af direktionen.Se mere