14. augustKemal Gürlek træder ind i bestyrelsenSILM FONDENKemal Gürlek erstatter Altan Kubilay i bestyrelsen for SILM FONDEN efter en periode på 2 år. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
10. juniOverskud på DKK 5,0 mio.SILM FONDENSILM FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Ergin Resat Inekci er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. oktober 2023Hasan Huseyin Kocer træder ind i bestyrelsenSILM FONDENHasan Huseyin Kocer træder ind i bestyrelsen for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
3. juli 2023Overskud på DKK 3,6 mio.SILM FONDENSILM FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Ergin Resat Inekci er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2023Mustafa Köse forlader bestyrelsenSILM FONDENMustafa Köse forlader bestyrelsen for SILM FONDEN efter en periode på 2 år. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
15. februar 2023Selahattin Atici træder ind i bestyrelsenSILM FONDENSelahattin Atici træder ind i bestyrelsen for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 2022Altan Kubilay træder ind i bestyrelsenSILM FONDENAltan Kubilay træder ind i bestyrelsen for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juli 2022Overskud på DKK 2,9 mio.SILM FONDENSILM FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Ergin Resat Inekci er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. november 2021Servet Dönmez forlader bestyrelsenSILM FONDENServet Dönmez forlader bestyrelsen for SILM FONDEN efter en periode på 7 måneder. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juli 2021Overskud på DKK 981.821 SILM FONDENSILM FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Ergin Resat Inekci er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. maj 2021Adem Musa Corap forlader direktionenSILM FONDENAdem Musa Corap forlader direktionen for SILM FONDEN efter en periode på 4 uger. Ergin Resat Inekci er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2021Adem Musa Corap træder ind i direktionenSILM FONDENAdem Musa Corap træder ind i direktionen for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2021AdresseændringSILM FONDENSILM FONDEN flytter fra Valby til København S. Ergin Resat Inekci er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. april 2021Nye navne i bestyrelsenSILM FONDEN2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
29. marts 2021Ali Omar Ahmed forlader bestyrelsenSILM FONDENAli Omar Ahmed forlader bestyrelsen for SILM FONDEN efter en periode på 2 år. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
26. marts 2021Flere forlader bestyrelsenSILM FONDEN2 medlemmer forlader bestyrelsen for SILM FONDEN. Ergin Resat Inekci er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. februar 2021Ergin Resat Inekci træder ind i bestyrelsenSILM FONDENErgin Resat Inekci træder ind i bestyrelsen for SILM FONDEN.Se mere
10. november 2006Ergin Resat Inekci forlader direktionenBISKO ApSErgin Resat Inekci forlader direktionen for BISKO ApS efter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2006Günger Erbas træder ind i direktionenBISKO ApSGünger Erbas erstatter Mustafa Ali Karatas i direktionen for BISKO ApS efter en periode på 7 måneder. Ergin Resat Inekci er medlem af direktionen.Se mere
14. februar 2006Ergin Resat Inekci forlader bestyrelsenADAMFOOD A/SErgin Resat Inekci forlader bestyrelsen for ADAMFOOD A/S efter en periode på 3 år.Se mere