30. juni 2023Ændring i ejerkredsenGÅRDEJERNE ERHART PEDERSEN & KIRSTEN HULTQUISTErhart Helander Pedersen er ikke længere registreret som reel ejer af GÅRDEJERNE ERHART PEDERSEN & KIRSTEN HULTQUIST.Se mere
14. oktober 2017Ny branche: Dyrkning af andre flerårige afgrøderGÅRDEJERNE ERHART PEDERSEN & KIRSTEN HULTQUISTTidligere branche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Erhart Helander Pedersen ejer 50% af virksomheden.Se mere
12. juli 2009Erhart Helander Pedersen forlader direktionenARMS & ANTIQUES ApSErhart Helander Pedersen forlader direktionen for ARMS & ANTIQUES ApS efter en periode på 17 år.Se mere
16. december 2008Regnskab for 2008 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Detailhandel med brugte varer i forretningerARMS & ANTIQUES ApSTidligere branche: Antikvitetsforretninger. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknoldeGÅRDEJERNE ERHART PEDERSEN & KIRSTEN HULTQUISTTidligere branche: Gartnerier. Erhart Helander Pedersen ejer 50% af virksomheden.Se mere
29. november 2007Regnskab for 2007 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
8. november 2006Regnskab for 2006 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2005Regnskab for 2005 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
6. oktober 2004Regnskab for 2004 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2003Regnskab for 2003 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
13. november 2002Regnskab for 2002 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
4. januar 2002Regnskab for 2001 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
20. november 2000Regnskab for 2000 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
2. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
18. oktober 1999Ny branche: AntikvitetsforretningerARMS & ANTIQUES ApSTidligere branche: Kunsthandel og gallerivirksomhed. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
11. november 1998Regnskab for 1998 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
16. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
5. december 1996Regnskab for 1996 offentliggjortARMS & ANTIQUES ApSARMS & ANTIQUES ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Erhart Helander Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
1. september 1994StiftelseGÅRDEJERNE ERHART PEDERSEN & KIRSTEN HULTQUISTGÅRDEJERNE ERHART PEDERSEN & KIRSTEN HULTQUIST stiftes i branchen gartnerier. Erhart Helander Pedersen ejer 50% af virksomheden.Se mere