BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.
Michel Chaouki Zeitouny erstatter Scott Allen Travasos i bestyrelsen for BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS efter en periode på 4 år. Eric Ross Olson er fortsat medlem af bestyrelsen.
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. december 2012 til 31. december 2013. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.
Nyt navn: BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONISIBILITY NORDIC ApS
BUSINESS FOR SOCIAL RESPONISIBILITY NORDIC ApS skifter navn til BUSINESS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY NORDIC ApS. Eric Ross Olson er medlem af bestyrelsen.