27. juniUnderskud på DKK 94.783 FZG ApSFZG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
27. juniOverskud på DKK 73.926 FZG SVEA ApSFZG SVEA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
27. juniOverskud på DKK 111.935 KEH 2013 ApSKEH 2013 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
17. aprilAdresseændringFZG SVEA ApSFZG SVEA ApS flytter fra Nivå til Hellerup. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
17. aprilAdresseændringFZG ApSFZG ApS flytter fra Nivå til Hellerup. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
29. juni 2023Overskud på DKK 65.925 KEH 2013 ApSKEH 2013 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
27. juni 2023Overskud på DKK 29.828 FZG SVEA ApSFZG SVEA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
27. juni 2023Underskud på DKK 268.081 FZG ApSFZG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. februar 2023 · TV 2Milliardærer er rygende uenige og taler ikke længere sammenUenigheden om strategien førte til, at Kim Fournais og Lars Seier i 2008 for første gang slap grebet om den daglige ledelse, som de overdrog til makkerparret Eric Rylberg og Carsten Poulsen, der kom fra den store servicevirksomhed ISS. Læs artikel
10. november 2022 · Finans.dkNorsk veteran blokerer for dansk kæmpehandelMen daværende topchef Eric Rylberg øjnede en god handel. Læs artikel
30. juni 2022Overskud på DKK 4.491 KEH 2013 ApSKEH 2013 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
28. juni 2022Overskud på DKK 2,6 mio.FZG ApSFZG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
28. juni 2022Underskud på DKK 9.558 FZG SVEA ApSFZG SVEA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
5. april 2022 · Fødevarefokus.dkNye profiler til 150 år gammel vinhandelKasten Poulsen kommer med en solid erhvervserfaring fra store danske virksomheder, hvor han i 19 år i et makkerskab med Eric Rylberg udgjorde topledelsen i en række virksomheder, herunder knap femten år i ISS og Saxobank. Læs artikel
4. april 2022 · Local EyesPRM / To nye bestyrelsesprofiler skal fremtidssikre 150 år gammel vinhandelKasten Poulsen kommer med en solid erhvervserfaring fra store danske virksomheder, hvor han i 19 år i et makkerskab med Eric Rylberg udgjorde topledelsen i en række virksomheder, herunder knap femten år i ISS og Saxobank. Læs artikel
28. juni 2021Overskud på DKK 18.077 KEH 2013 ApSKEH 2013 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
25. juni 2021Overskud på DKK 530.594 FZG ApSFZG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
25. juni 2021Overskud på DKK 5,3 mio.FZG SVEA ApSFZG SVEA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere
19. november 2020Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberKEH 2013 ApSTidligere branche: Uoplyst. Eric Søe Rylberg ejer 50% af virksomheden.Se mere