21. juni 2022Erik Kaag forlader bestyrelsenTinby Skumplast A/SErik Kaag forlader bestyrelsen for Tinby Skumplast A/S efter en periode på 1 år.Se mere
7. juni 2022Underskud på DKK 2,0 mio.Tinby Skumplast A/STinby Skumplast A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Erik Kaag er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. maj 2021AdresseændringTinby Skumplast A/STinby Skumplast A/S flytter fra Tjæreborg til Søndersø. Erik Kaag er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. maj 2021Overskud på DKK 522.718 Tinby Skumplast A/STinby Skumplast A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Erik Kaag er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. maj 2021Erik Kaag træder ind i bestyrelsenTinby Skumplast A/SErik Kaag træder ind i bestyrelsen for Tinby Skumplast A/S.Se mere
21. maj 2021Michael Vinbech Therkelsen træder ind i direktionenTinby Skumplast A/SMichael Vinbech Therkelsen erstatter Kim Holm Hansen i direktionen for Tinby Skumplast A/S efter en periode på 39 år. Erik Kaag er medlem af bestyrelsen.Se mere