TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
Brendan Michael Ives erstatter Erik Sverker Reinhold Hallberg som bestyrelsesformand hos TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S efter en periode på 3 år. Erik Peter Lav er fortsat medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
Erik Sverker Reinhold Hallberg bliver ny bestyrelsesformand
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S
Erik Sverker Reinhold Hallberg erstatter Malin Victoria Frenning som bestyrelsesformand hos TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S efter en periode på 4 år. Erik Peter Lav er fortsat medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
Malin Victoria Frenning bliver ny bestyrelsesformand
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S
Malin Victoria Frenning erstatter Kurt Ingvar Jorgen Larsson som bestyrelsesformand hos TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S efter en periode på 1 år. Erik Peter Lav er fortsat medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
Jesper Bjørn Andersen erstatter Jean-Claude Geha som adm. direktør i TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.
TELIASONERA INTERNATIONAL CARRIER DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Erik Peter Lav er medlem af bestyrelsen.