10. januar 2005Erland Ryding forlader direktionenBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSErland Ryding forlader direktionen for BRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS efter en periode på 15 år.Se mere
29. september 2004Regnskab for 2004 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2003 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
29. september 2003Regnskab for 2003 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2002 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
21. oktober 2002Regnskab for 2002 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2001 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
10. oktober 2001Regnskab for 2001 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2000 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 2000Regnskab for 2000 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1999 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
29. oktober 1999Regnskab for 1999 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1998 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
2. november 1998Regnskab for 1998 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1997 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
1. november 1996Regnskab for 1996 offentliggjortBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSBRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1995 til 30. april. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
20. november 1991Erland Ryding forlader direktionenBRDR. E. OG P. RYDING ApSErland Ryding forlader direktionen for BRDR. E. OG P. RYDING ApS efter en periode på 5 år.Se mere
8. juni 1990Ny status: UNDER KONKURSBRDR. E. OG P. RYDING ApSTidligere status: Normal. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
4. maj 1990Nyt navn: BRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApSApS KBUS 4 NR. 1034ApS KBUS 4 NR. 1034 skifter navn til BRDR. E. & P. RYDING AF 1990 ApS. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
3. maj 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionenApS KBUS 4 NR. 1034Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionen for ApS KBUS 4 NR. 1034 efter en periode på 5 måneder. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
1. december 1989StiftelseApS KBUS 4 NR. 1034ApS KBUS 4 NR. 1034 stiftes i branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 1987StiftelseBRDR. E. OG P. RYDING ApSBRDR. E. OG P. RYDING ApS stiftes i 1987. Erland Ryding er medlem af direktionen.Se mere