10. oktober 2000Bjørn Holm træder ind i bestyrelsenBAHCO VÆRKTØJ A/SBjørn Holm erstatter Esben Brandstrup Nielsen i bestyrelsen for BAHCO VÆRKTØJ A/S efter en periode på 45 år.Se mere
10. oktober 2000Esben Brandstrup Nielsen forlader direktionenBAHCO VÆRKTØJ A/SEsben Brandstrup Nielsen forlader direktionen for BAHCO VÆRKTØJ A/S efter en periode på 45 år.Se mere
8. maj 2000Regnskab for 1999 offentliggjortBAHCO VÆRKTØJ A/SBAHCO VÆRKTØJ A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
14. april 2000Udskiftning i bestyrelsenBAHCO VÆRKTØJ A/S4 ændringer i bestyrelsen for BAHCO VÆRKTØJ A/S. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
8. oktober 1999Rolf Goran Gezelius træder ind i bestyrelsenBAHCO VÆRKTØJ A/SRolf Goran Gezelius træder ind i bestyrelsen for BAHCO VÆRKTØJ A/S. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
30. september 1999Jens Aage Jensen forlader bestyrelsenBAHCO VÆRKTØJ A/SJens Aage Jensen forlader bestyrelsen for BAHCO VÆRKTØJ A/S efter en periode på 44 år. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
9. juli 1999Nyt navn: BAHCO VÆRKTØJ A/SSANDVIK BAHCO NORDEN A/SSANDVIK BAHCO NORDEN A/S skifter navn til BAHCO VÆRKTØJ A/S. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
22. april 1999Regnskab for 1998 offentliggjortSANDVIK BAHCO NORDEN A/SSANDVIK BAHCO NORDEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
3. april 1998Regnskab for 1997 offentliggjortSANDVIK BAHCO NORDEN A/SSANDVIK BAHCO NORDEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
28. juli 1997Regnskab for 1996 offentliggjortSANDVIK BAHCO NORDEN A/SSANDVIK BAHCO NORDEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
20. juni 1996Regnskab for 1995 offentliggjortSANDVIK BAHCO NORDEN A/SSANDVIK BAHCO NORDEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
7. januar 1993Flere forlader bestyrelsenSANDVIK BAHCO NORDEN A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for SANDVIK BAHCO NORDEN A/S. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
7. januar 1993Ole Larsen forlader direktionenSANDVIK BAHCO NORDEN A/SOle Larsen forlader direktionen for SANDVIK BAHCO NORDEN A/S efter en periode på 37 år. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
9. januar 1992Flere forlader bestyrelsenSANDVIK BAHCO NORDEN A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for SANDVIK BAHCO NORDEN A/S. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 1991Bo Olof Lindqvist forlader bestyrelsenSANDVIK BAHCO NORDEN A/SBo Olof Lindqvist forlader bestyrelsen for SANDVIK BAHCO NORDEN A/S efter en periode på 36 år. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
24. februar 1989Klas Hilde Lennart Clasgård forlader bestyrelsenSANDVIK BAHCO NORDEN A/SKlas Hilde Lennart Clasgård forlader bestyrelsen for SANDVIK BAHCO NORDEN A/S efter en periode på 33 år. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
20. oktober 1988Karl Lennart Norling forlader bestyrelsenSANDVIK BAHCO NORDEN A/SKarl Lennart Norling forlader bestyrelsen for SANDVIK BAHCO NORDEN A/S efter en periode på 33 år. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
11. november 1955StiftelseSANDVIK BAHCO NORDEN A/SSANDVIK BAHCO NORDEN A/S stiftes i branchen engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Esben Brandstrup Nielsen er medlem af direktionen.Se mere