30. aprilUnderskud på DKK 85.752 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
30. aprilUnderskud på DKK 80.950 F.I. MOTORCYKLER ApSF.I. MOTORCYKLER ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2023Finn Ingemann Johansen forlader bestyrelsenF.I. MOTORCYKLER ApSFinn Ingemann Johansen forlader bestyrelsen for F.I. MOTORCYKLER ApS efter en periode på 27 år.Se mere
26. oktober 2023Ny selskabsform: AnpartsselskabF.I. MOTORCYKLER ApSF.I. MOTORCYKLER A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til F.I. MOTORCYKLER ApS. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
3. maj 2023Underskud på DKK 305.186 F.I. MOTORCYKLER A/SF.I. MOTORCYKLER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
3. maj 2023Underskud på DKK 308.004 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
8. april 2022Underskud på DKK 554.127 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
8. april 2022Underskud på DKK 552.273 F.I. MOTORCYKLER A/SF.I. MOTORCYKLER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
7. april 2021Underskud på DKK 152.597 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
7. april 2021Underskud på DKK 147.522 F.I. MOTORCYKLER A/SF.I. MOTORCYKLER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
31. marts 2020Underskud på DKK 180.479 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
31. marts 2020Underskud på DKK 175.737 F.I. MOTORCYKLER A/SF.I. MOTORCYKLER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2018Overskud på DKK 244.970 F.I. MOTORCYKLER A/SF.I. MOTORCYKLER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2017 til 31. oktober. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2018Overskud på DKK 232.263 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2017 til 31. oktober. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
11. april 2018Overskud på DKK 67.602 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
10. april 2018Overskud på DKK 79.636 F.I. MOTORCYKLER A/SF.I. MOTORCYKLER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2017. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
9. marts 2017Overskud på DKK 144.559 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2016. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
9. marts 2017Overskud på DKK 155.912 F.I. MOTORCYKLER A/SF.I. MOTORCYKLER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2016. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
11. april 2016Overskud på DKK 184.170 BORØD HOLDING ApSBORØD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2014 til 31. oktober 2015. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere
11. april 2016Overskud på DKK 194.879 F.I. MOTORCYKLER A/SF.I. MOTORCYKLER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2014 til 31. oktober 2015. Finn Ingemann Johansen er medlem af direktionen.Se mere