KORNBECK & CO. REKLAME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Finn Kornbeck Jørgensen er medlem af direktionen.
KORNBECK & CO. REKLAME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Finn Kornbeck Jørgensen er medlem af direktionen.
KORNBECK & CO. REKLAME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Finn Kornbeck Jørgensen er medlem af direktionen.
KORNBECK & CO. REKLAME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Finn Kornbeck Jørgensen er medlem af direktionen.
KORNBECK & CO. REKLAME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Finn Kornbeck Jørgensen er medlem af direktionen.
KORNBECK & CO. REKLAME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Finn Kornbeck Jørgensen er medlem af direktionen.
KORNBECK & CO. REKLAME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Finn Kornbeck Jørgensen er medlem af direktionen.
Gunnar Neymark forlader bestyrelsen for STRYHN REKLAME & MARKETING A/S efter en periode på 3 år. Finn Kornbeck Jørgensen er fortsat medlem af bestyrelsen.
Chresten Sommerlund forlader direktionen for STRYHN REKLAME & MARKETING A/S efter en periode på 2 år. Finn Kornbeck Jørgensen er medlem af direktionen.