F.S.J. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. december 2011 til 30. november 2012. Flemming Holger Sylvest Jensen er medlem af direktionen.
F.S.J. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. december 2010 til 30. november 2011. Flemming Holger Sylvest Jensen er medlem af direktionen.
F.S.J. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. december 2009 til 30. november 2010. Flemming Holger Sylvest Jensen er medlem af direktionen.
F.S.J. HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 11. september 2008 til 30. november 2009. Flemming Holger Sylvest Jensen er medlem af direktionen.