7. juni 2005Flemming Møbius forlader bestyrelsenDITICON ApSFlemming Møbius forlader bestyrelsen for DITICON ApS efter en periode på 3 år.Se mere
9. december 2004Regnskab for 2004 offentliggjortDITICON ApSDITICON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Flemming Møbius er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. december 2004AdresseændringDITICON ApSDITICON ApS flytter fra København K til København S. Flemming Møbius er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. oktober 2003Regnskab for 2003 offentliggjortDITICON ApSDITICON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2002 til 30. juni. Flemming Møbius er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. juli 2003Søren Møbius træder ind i direktionenMEDIA GRAF ApSSøren Møbius erstatter Flemming Møbius i direktionen for MEDIA GRAF ApS efter en periode på 20 år.Se mere
12. marts 2003Jan Fredskilde Andersen træder ind i direktionenDITICON ApSJan Fredskilde Andersen erstatter Ingvar Leif Andersen i direktionen for DITICON ApS efter en periode på 10 måneder. Flemming Møbius er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. august 2002Regnskab for 2002 offentliggjortMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2001 til 30. april. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
12. august 2002AdresseændringMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS flytter fra København K til Søborg. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
23. maj 2002Flemming Møbius træder ind i bestyrelsenDITICON ApSFlemming Møbius træder ind i bestyrelsen for DITICON ApS.Se mere
23. maj 2002Ingvar Leif Andersen træder ind i direktionenDITICON ApSIngvar Leif Andersen erstatter Victor Christoffersen i direktionen for DITICON ApS efter en periode på 2 måneder. Flemming Møbius er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. maj 2002AdresseændringDITICON ApSDITICON ApS flytter til ny adresse i København K. Flemming Møbius er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. maj 2002Nyt navn: DITICON ApSVICH-M 5340 ApSVICH-M 5340 ApS skifter navn til DITICON ApS. Flemming Møbius er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. august 2001Regnskab for 2001 offentliggjortMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2000 til 30. april. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
24. august 2000Regnskab for 2000 offentliggjortMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1999 til 30. april. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
6. september 1999Regnskab for 1999 offentliggjortMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1998 til 30. april. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
6. august 1998Regnskab for 1998 offentliggjortMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1997 til 30. april. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 1998AdresseændringMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS flytter til ny adresse i København K. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
1. august 1997Regnskab for 1997 offentliggjortMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. april. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
27. august 1996Regnskab for 1996 offentliggjortMEDIA GRAF ApSMEDIA GRAF ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1995 til 30. april. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere
12. november 1992Nyt navn: MEDIA GRAF ApSLA CASITA ApSLA CASITA ApS skifter navn til MEDIA GRAF ApS. Flemming Møbius er medlem af direktionen.Se mere