13. februar 2015John Paul Yates træder ind i bestyrelsenVYGON DENMARK ApSJohn Paul Yates erstatter Francois Rochiccioli i bestyrelsen for VYGON DENMARK ApS efter en periode på 5 år.Se mere
6. april 2014Underskud på DKK 240.291 VYGON DENMARK ApSVYGON DENMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Francois Rochiccioli er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. april 2013Underskud på DKK 258.140 VYGON DENMARK ApSVYGON DENMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Francois Rochiccioli er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. februar 2012Regnskab for 2011 offentliggjortVYGON DENMARK ApSVYGON DENMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Francois Rochiccioli er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. marts 2011Regnskab for 2010 offentliggjortVYGON DENMARK ApSVYGON DENMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Francois Rochiccioli er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. juni 2010Regnskab for 2009 offentliggjortVYGON DENMARK ApSVYGON DENMARK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Francois Rochiccioli er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. januar 2010Francois Rochiccioli træder ind i bestyrelsenVYGON DENMARK ApSFrancois Rochiccioli erstatter Michèle Bernadette Boudéreaux i bestyrelsen for VYGON DENMARK ApS efter en periode på 5 år.Se mere
25. januar 2010Mikael Hedström træder ind i direktionenVYGON DENMARK ApSMikael Hedström træder ind i direktionen for VYGON DENMARK ApS. Francois Rochiccioli er medlem af bestyrelsen.Se mere