28. juniOverskud på DKK 2,4 mio.F. EVALD HOLDING ApSF. EVALD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Frank Evald er medlem af direktionen.Se mere
27. juniUnderskud på DKK 243.068 FA-Horses ApSFA-Horses ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Frank Evald er medlem af direktionen.Se mere
3. juni · scmnews.dkKjæhr & Trillingsgaard opfører nyt domicil for Nic. Christiansen GruppenFra venstre Frank Evald, Morten Høilund og Lars Møllgaard. Læs artikel
20. maj · metal-supply.dkKjæhr & Trillingsgaard opfører nyt domicil for Nic. Christiansen GruppenFra venstre Frank Evald, Morten Høilund og Lars Møllgaard. Læs artikel
6. maj · transportmagasinet.dkKjæhr & Trillingsgaard opfører nyt domicil for Nic. Christiansen GruppenFra venstre Frank Evald, Morten Høilund og Lars Møllgaard. Læs artikel
22. april · motormagasinet.dkKjæhr & Trillingsgaard opfører nyt domicil for Nic. Christiansen GruppenFra venstre Frank Evald, Morten Høilund og Lars Møllgaard. Læs artikel
8. martsOverskud på DKK 1,8 mio.Afleverer kl. 11 A/SAfleverer kl. 11 A/S offentliggør regnskabet for perioden 29. april 2023 til 31. december 2023. Frank Evald ejer 25,7% af virksomheden.Se mere
22. februarOverskud på DKK 9,9 mio.Kjæhr & Trillingsgaard A/SKjæhr & Trillingsgaard A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Frank Evald ejer 25,7% af virksomheden.Se mere
22. september 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 38Kjæhr & Trillingsgaard A/S Frank Evald er udnævnt som Kjæhr & Trillingsgaard A/S i stedet for Kaj Aage Nielsen, der dog forbliver i bestyrelsen, mens Christian Trillingsgaard er udtrådt som næstformand, men dog fortsat forbliver i bestyrelsen (kilde: Læs artikel
14. september 2023Frank Evald træder ind i bestyrelsenKjæhr & Trillingsgaard A/SFrank Evald træder ind i bestyrelsen for Kjæhr & Trillingsgaard A/S.Se mere
26. maj 2023 · KoldingavisenGenerationsskifte i Kjæhr & Trillingsgaard A/SSom endnu et led i det planlagte generationsskifte i Kjæhr & Trillingsgaard A/S, har de 3 tidligere minoritetsaktionærer, Lars Møllgaard, Frank Evald og Morten Høilund, pr. 1. maj 2023 erhvervet yderligere aktier i selskabet, således at de nu samlet ejer majoriteten. Læs artikel
24. maj 2023 · Vejle Amts FolkebladGenerationsskifte hos stort byggefirma: Fjerde generation og medejer sælger fra, så tre ansatte nu ejer størstedelen af virksomhedenDe tre ejere er Morten Høilund, Lars Møllgaard og Frank Evald. Læs artikel
24. maj 2023 · Building SupplyGenerationsskifte fortsætter hos jysk totalentreprenørMølgaard og projektchef Frank Evald i august sidste år hver købt 10 pct. af aktierne i selskabet . Læs artikel
24. maj 2023 · Byens EjendomGenerationsskifte hos totalentreprenørDe 3 tidligere minoritetsaktionærer, Lars Møllgaard, Frank Evald og Morten Høilund overtager aktiemajoriteten i Kjæhr &Trillingsgaard. Læs artikel
23. maj 2023 · Dansk ByudviklingGenerationsskifte hos Kjæhr & TrillingsgaardLars Møllgaard, Frank Evald og Morten Høilund har erhvervet aktiemajoriteten i Kjæhr & Trillingsgaard som led i planlagt generationsskifte. Læs artikel
19. maj 2023Underskud på DKK 102.028 F. EVALD HOLDING ApSF. EVALD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Frank Evald er medlem af direktionen.Se mere
17. maj 2023Ændring i ejerkredsenAfleverer kl. 11 A/SFrank Evald reducerer sit reelle ejerskab af Afleverer kl. 11 A/S.Se mere
8. maj 2023Ændring i ejerkredsenKjæhr & Trillingsgaard A/SFrank Evald registreret som reel ejer af Kjæhr & Trillingsgaard A/S.Se mere
29. april 2023StiftelseAfleverer kl. 11 A/SAfleverer kl. 11 A/S stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Frank Evald ejer 33,3% af virksomheden.Se mere