JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Frank Villads Jensen ejer 33,3% af virksomheden.
JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Frank Villads Jensen ejer 33,3% af virksomheden.
JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Frank Villads Jensen ejer 33,3% af virksomheden.
JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Frank Villads Jensen ejer 33,3% af virksomheden.
JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Frank Villads Jensen ejer 33,3% af virksomheden.
Frank Villads Jensen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Frank Villads Jensen er adm. direktør i virksomheden.
JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Frank Villads Jensen ejer 33,3% af virksomheden.