22. februar 2013Franz J. Michel forlader bestyrelsenMIDT FACTORING A/SFranz J. Michel forlader bestyrelsen for MIDT FACTORING A/S efter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2013Søren Steen Lund Larsen bliver adm. direktørMIDT FACTORING A/SSøren Steen Lund Larsen erstatter Erling Sørensen som adm. direktør i MIDT FACTORING A/S. Franz J. Michel er formand for bestyrelsen.Se mere
13. december 2012Nyt navn: MIDT FACTORING A/SCOFACE FINANS A/SCOFACE FINANS A/S skifter navn til MIDT FACTORING A/S. Franz J. Michel er formand for bestyrelsen.Se mere
21. februar 2012Regnskab for 2011 offentliggjortCOFACE FINANS A/SCOFACE FINANS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Franz J. Michel er formand for bestyrelsen.Se mere
27. juni 2011Udskiftning i bestyrelsenCOFACE FINANS A/S3 ændringer i bestyrelsen for COFACE FINANS A/S. Franz J. Michel er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
17. marts 2011Regnskab for 2010 offentliggjortCOFACE FINANS A/SCOFACE FINANS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Franz J. Michel er formand for bestyrelsen.Se mere
1. marts 2011Erling Sørensen bliver adm. direktørCOFACE FINANS A/SErling Sørensen bliver adm. direktør i COFACE FINANS A/S. Franz J. Michel er formand for bestyrelsen.Se mere
28. februar 2011Vagn Thorsager stopper som adm. direktørCOFACE FINANS A/SVagn Thorsager stopper som adm. direktør i COFACE FINANS A/S. Franz J. Michel er formand for bestyrelsen.Se mere
28. februar 2011Franz J. Michel træder ind i bestyrelsenCOFACE FINANS A/SFranz J. Michel træder ind i bestyrelsen for COFACE FINANS A/S.Se mere