12. juliUnderskud på DKK 15 mio.CYTOVAC A/SCYTOVAC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juli 2023Underskud på DKK 6,3 mio.CYTOVAC A/SCYTOVAC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. juli 2023Ændring i ejerkredsenCYTOVAC A/SJørgen Christian Gunnersen Harboe forøger sit reelle ejerskab af CYTOVAC A/S. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. juni 2022Underskud på DKK 13 mio.CYTOVAC A/SCYTOVAC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juni 2021Underskud på DKK 15 mio.CYTOVAC A/SCYTOVAC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 2021Claus Toftkjær træder ind i bestyrelsenCYTOVAC A/SClaus Toftkjær træder ind i bestyrelsen for CYTOVAC A/S. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. maj 2021Ændring i ejerkredsenCYTOVAC A/SJørgen Christian Gunnersen Harboe registreret som reel ejer af CYTOVAC A/S. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. juli 2020Underskud på DKK 34 mio.CYTOVAC A/SCYTOVAC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. marts 2020Lars Peter Bjerrek forlader bestyrelsenCYTOVAC A/SLars Peter Bjerrek forlader bestyrelsen for CYTOVAC A/S efter en periode på 2 år. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2020Lone Dahl Andersen bliver adm. direktørCYTOVAC A/SLone Dahl Andersen erstatter Kim Arvid Nielsen som adm. direktør i CYTOVAC A/S. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. maj 2019Underskud på DKK 30 mio.CYTOVAC A/SCYTOVAC A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Frederik Franz Johan Wilhelm Buch er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. april 2019Frederik Franz Johan Wilhelm Buch træder ind i bestyrelsenCYTOVAC A/SFrederik Franz Johan Wilhelm Buch erstatter Lars-Christian Brask i bestyrelsen for CYTOVAC A/S efter en periode på 11 måneder.Se mere