6. juni 2020Frederik Hvid-Christensen forlader direktionenSelskab anno MMXVI IVSFrederik Hvid-Christensen forlader direktionen for Selskab anno MMXVI IVS efter en periode på 4 år.Se mere
6. juni 2020Ændring i ejerkredsenSelskab anno MMXVI IVSFrederik Hvid-Christensen er ikke længere registreret som reel ejer af Selskab anno MMXVI IVS.Se mere
12. januar 2020Ny branche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internetSelskab anno MMXVI IVSTidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Frederik Hvid-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
12. januar 2020Nyt navn: Selskab anno MMXVI IVSFHC Holding IVSFHC Holding IVS skifter navn til Selskab anno MMXVI IVS. Frederik Hvid-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
5. november 2019Overskud på DKK 0 FHC Holding IVSFHC Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2018 til 31. maj. Frederik Hvid-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
10. maj 2019Ændring i ejerkredsenUdlejningscentralen IVSFrederik Hvid-Christensen er ikke længere registreret som reel ejer af Udlejningscentralen IVS.Se mere
3. april 2019Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGUdlejningscentralen IVSTidligere status: Under frivillig likvidation. Frederik Hvid-Christensen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
5. november 2018Overskud på DKK 0 FHC Holding IVSFHC Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2017 til 31. maj. Frederik Hvid-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2018Frederik Hvid-Christensen forlader direktionenUdlejningscentralen IVSFrederik Hvid-Christensen forlader direktionen for Udlejningscentralen IVS efter en periode på 2 år.Se mere
1. oktober 2018Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONUdlejningscentralen IVSTidligere status: Normal. Frederik Hvid-Christensen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. januar 2018Ændring i ejerkredsenFHC Holding IVSFrederik Hvid-Christensen registreret som reel ejer af FHC Holding IVS.Se mere
26. oktober 2017Overskud på DKK 0 Udlejningscentralen IVSUdlejningscentralen IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2016 til 31. maj. Frederik Hvid-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2017Overskud på DKK 0 FHC Holding IVSFHC Holding IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2016 til 31. maj. Frederik Hvid-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 2016Frederik Hvid-Christensen træder ind i direktionenFHC Holding IVSFrederik Hvid-Christensen træder ind i direktionen for FHC Holding IVS.Se mere
1. juni 2016Ny status: NORMALFHC Holding IVSTidligere status: Uden retsvirkning. Frederik Hvid-Christensen er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 2016StiftelseUdlejningscentralen IVSUdlejningscentralen IVS stiftes i branchen udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. Frederik Hvid-Christensen er medlem af direktionen.Se mere