Sydfyns Snedker Service ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Frederik Kristoffer Bang er medlem af direktionen.
Sydfyns Snedker Service IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Sydfyns Snedker Service ApS. Frederik Kristoffer Bang er medlem af direktionen.
Sydfyns Snedker Service IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Frederik Kristoffer Bang er medlem af direktionen.
Sydfyns Snedker Service IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Frederik Kristoffer Bang er medlem af direktionen.
Sydfyns Snedker Service IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. marts 2018 til 31. december 2018. Frederik Kristoffer Bang er medlem af direktionen.