11. oktober 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerConroy er udnævnt som bestyrelsesformand hos Svendsen Spors A/S, i stedet for Gareth Lindsay Moore. Læs artikel
6. oktober 2023Gareth Lindsay Moore forlader bestyrelsenSvendsen Sport A/SGareth Lindsay Moore forlader bestyrelsen for Svendsen Sport A/S efter en periode på 3 måneder.Se mere
6. oktober 2023Gareth Lindsay Moore forlader bestyrelsenOTG-CANI DENMARK A/SGareth Lindsay Moore forlader bestyrelsen for OTG-CANI DENMARK A/S efter en periode på 3 måneder.Se mere
8. september 2023Regnskab for 2022 omgjortSvendsen Sport A/SSvendsen Sport A/S omgør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Gareth Lindsay Moore er formand for bestyrelsen.Se mere
2. september 2023Kjell Harry Clefjord stopper som adm. direktørSvendsen Sport A/SKjell Harry Clefjord stopper som adm. direktør i Svendsen Sport A/S. Gareth Lindsay Moore er formand for bestyrelsen.Se mere
2. september 2023Udskiftning i bestyrelsenSvendsen Sport A/S3 ændringer i bestyrelsen for Svendsen Sport A/S. Gareth Lindsay Moore er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
2. september 2023Udskiftning i bestyrelsenOTG-CANI DENMARK A/S4 ændringer i bestyrelsen for OTG-CANI DENMARK A/S. Gareth Lindsay Moore er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
2. september 2023Rikard Bo Markus Björk træder ind i direktionenSvendsen Sport A/SRikard Bo Markus Björk træder ind i direktionen for Svendsen Sport A/S. Gareth Lindsay Moore er formand for bestyrelsen.Se mere
17. august 2023Gareth Lindsay Moore forlader bestyrelsenMIE4 7 Datter ApSGareth Lindsay Moore forlader bestyrelsen for MIE4 7 Datter ApS efter en periode på 2 måneder.Se mere
14. august 2023Overskud på DKK 56 mio.Svendsen Sport A/SSvendsen Sport A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Gareth Lindsay Moore er formand for bestyrelsen.Se mere
5. juli 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Gareth Lindsay Moore udnævnt som bestyrelsesformand (kilde: Læs artikel
30. juni 2023Underskud på DKK 14 mio.OTG-CANI DENMARK A/SOTG-CANI DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Gareth Lindsay Moore er formand for bestyrelsen.Se mere
29. juni 2023Gareth Lindsay Moore træder ind i bestyrelsenSvendsen Sport A/SGareth Lindsay Moore træder ind i bestyrelsen for Svendsen Sport A/S.Se mere
29. juni 2023Gareth Lindsay Moore træder ind i bestyrelsenOTG-CANI DENMARK A/SGareth Lindsay Moore træder ind i bestyrelsen for OTG-CANI DENMARK A/S.Se mere
29. juni 2023Gareth Lindsay Moore træder ind i bestyrelsenMIE4 7 Datter ApSGareth Lindsay Moore træder ind i bestyrelsen for MIE4 7 Datter ApS.Se mere
29. juni 2023Kjell Clefjord bliver adm. direktørMIE4 7 Datter ApSKjell Clefjord erstatter Robert Gerard Vermin som adm. direktør i MIE4 7 Datter ApS. Gareth Lindsay Moore er formand for bestyrelsen.Se mere
29. juni 2023Kjell Harry Clefjord bliver adm. direktørSvendsen Sport A/SKjell Harry Clefjord erstatter Robert Gerard Vermin som adm. direktør i Svendsen Sport A/S. Gareth Lindsay Moore er formand for bestyrelsen.Se mere
22. december 2022Gareth Lindsay Moore forlader bestyrelsenMIE4 Holding 7 ApSGareth Lindsay Moore forlader bestyrelsen for MIE4 Holding 7 ApS efter en periode på 11 måneder.Se mere
6. oktober 2022Robert Gerard Vermin bliver adm. direktørMIE4 Holding 7 ApSRobert Gerard Vermin erstatter Kjell Clefjord som adm. direktør i MIE4 Holding 7 ApS. Gareth Lindsay Moore er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juli 2022Overskud på DKK 54 mio.MIE4 Holding 7 ApSMIE4 Holding 7 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Gareth Lindsay Moore er medlem af bestyrelsen.Se mere