21. augustGitte Pedersen forlader direktionenLune Carlsen ApSGitte Pedersen forlader direktionen for Lune Carlsen ApS efter en periode på 5 år.Se mere
21. augustNy status: UNDER TVANGSOPLØSNINGLune Carlsen ApSTidligere status: Normal. Gitte Pedersen ejer 100% af virksomheden.Se mere
17. aprilUnderskud på DKK 814.260 FAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApSFAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Gitte Pedersen ejer 38,6% af virksomheden.Se mere
28. juli 2023Underskud på DKK 103.260 Lune Carlsen ApSLune Carlsen ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Gitte Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
2. februar 2023Overskud på DKK 5.049 FAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApSFAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Gitte Pedersen ejer 38,6% af virksomheden.Se mere
31. juli 2022Overskud på DKK 123.118 Lune Carlsen ApSLune Carlsen ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Gitte Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
28. januar 2022Overskud på DKK 13 mio.FAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApSFAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Gitte Pedersen ejer 38,6% af virksomheden.Se mere
1. november 2021Ændring i ejerkredsenFAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApS2 personer ændrer deres reelle ejerskab af FAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApS. Gitte Pedersen ejer fortsat 38,6% af virksomheden.Se mere
27. september 2021Ny selskabsform: AnpartsselskabLune Carlsen ApSLune Carlsen IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Lune Carlsen ApS. Gitte Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
24. juli 2021Underskud på DKK 120.952 Lune Carlsen IVSLune Carlsen IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Gitte Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
1. marts 2021Underskud på DKK 11.671 FAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApSFAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Gitte Pedersen ejer 38,6% af virksomheden.Se mere
30. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.FAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApSTidligere branche: Uoplyst. Gitte Pedersen ejer 38,6% af virksomheden.Se mere
21. september 2020Overskud på DKK 11.652 Lune Carlsen IVSLune Carlsen IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Gitte Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
25. februar 2020Ændring i ejerkredsenTorvet 4 - 4800 ApSGitte Pedersen er ikke længere registreret som reel ejer af Torvet 4 - 4800 ApS.Se mere
24. januar 2020Underskud på DKK 12.815 FAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApSFAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Gitte Pedersen ejer 38,6% af virksomheden.Se mere
18. december 2019AdresseændringLune Carlsen IVSLune Carlsen IVS flytter til ny adresse i Idestrup. Gitte Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2019Underskud på DKK 134.264 Torvet 4 - 4800 ApSTorvet 4 - 4800 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Gitte Pedersen ejer 12,9% af virksomheden.Se mere
1. marts 2019Underskud på DKK 210.780 FAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApSFAMILIEN PEDERSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Gitte Pedersen ejer 38,6% af virksomheden.Se mere
28. februar 2019Gitte Pedersen træder ind i direktionenLune Carlsen IVSGitte Pedersen erstatter Katja Mai-Brit Nielsen i direktionen for Lune Carlsen IVS efter en periode på 4 år.Se mere
28. februar 2019Ændring i ejerkredsenLune Carlsen IVSGitte Pedersen registreret som reel ejer af Lune Carlsen IVS.Se mere