19. augustAdresseændringFirst Wave Spirits ApSFirst Wave Spirits ApS flytter til ny adresse i Nibe. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
19. augustAdresseændringDos Mares ApSDos Mares ApS flytter til ny adresse i Nibe. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
9. augustÆndring i ejerkredsenDos Mares ApSGlenn Rosenkjær reducerer sit reelle ejerskab af Dos Mares ApS.Se mere
15. martsNy branche: Engroshandel med vin og spiritusDos Mares ApSTidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
15. martsNyt navn: Dos Mares ApSFirst Wave Spirits UK ApSFirst Wave Spirits UK ApS skifter navn til Dos Mares ApS. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
25. januar · erhvervslivodense.dkNedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos holdingselskab i DalumFirmaet ledes af direktør Glenn Rosenkjær. Læs artikel
25. januarUnderskud på DKK 4.436 First Wave Spirits UK ApSFirst Wave Spirits UK ApS offentliggør regnskabet for perioden 9. november 2022 til 31. december 2023. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
25. januarOverskud på DKK 2,1 mio.GVSF Holding ApSGVSF Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
25. januarOverskud på DKK 4,1 mio.First Wave Spirits ApSFirst Wave Spirits ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
11. januar 2023Overskud på DKK 10 mio.First Wave Spirits ApSFirst Wave Spirits ApS offentliggør regnskabet for perioden 9. februar 2022 til 31. december 2022. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
11. januar 2023Overskud på DKK 5,2 mio.GVSF Holding ApSGVSF Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 21. marts 2022 til 31. december 2022. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
23. december 2022 · VoresNibeNye virksomheder i Nibe i sidste månedFirst Wave Spirits UK ApS , Skalhøje 31, 9240 Nibe First Wave Spirits UK ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet samt ledet af Glenn Rosenkjær og Mads Hviid Carlsen. Læs artikel
9. november 2022StiftelseFirst Wave Spirits UK ApSFirst Wave Spirits UK ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
1. maj 2022Glenn Rosenkjær træder ind i direktionenFirst Wave Spirits ApSGlenn Rosenkjær træder ind i direktionen for First Wave Spirits ApS.Se mere
1. maj 2022Ændring i ejerkredsenFirst Wave Spirits ApSGlenn Rosenkjær registreret som reel ejer af First Wave Spirits ApS.Se mere
21. marts 2022StiftelseGVSF Holding ApSGVSF Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Glenn Rosenkjær er medlem af direktionen.Se mere
26. januar 2021Glenn Rosenkjær forlader bestyrelsenMidtfyns Bryghus A/SGlenn Rosenkjær forlader bestyrelsen for Midtfyns Bryghus A/S efter en periode på 3 måneder.Se mere
18. december 2020 · Food SupplyBestyrelsesnyt: Direktør vender tilbage til De 5 GaardeMidtfyns Bryghus A/S Glenn Rosenkjær er indtrådt i bestyrelsen hos Midtfyns Bryghus A/S i stedet for Henrik Nonnemann (kilde: Læs artikel
27. oktober 2020Glenn Rosenkjær træder ind i bestyrelsenMidtfyns Bryghus A/SGlenn Rosenkjær træder ind i bestyrelsen for Midtfyns Bryghus A/S.Se mere
17. august 2020Glenn Rosenkjær forlader bestyrelsen1423 ApSGlenn Rosenkjær forlader bestyrelsen for 1423 ApS efter en periode på 5 måneder.Se mere