BORNICON & SALMING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem af bestyrelsen.
Thomas Erik Gustaf Gustafsson forlader direktionen
BORNICON & SALMING ApS
Thomas Erik Gustaf Gustafsson forlader direktionen for BORNICON & SALMING ApS efter en periode på 3 år. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem af bestyrelsen.
BORNICON & SALMING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem af bestyrelsen.
BORNICON & SALMING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem af bestyrelsen.
BORNICON & SALMING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Gösta Claes Joachim Ekström er medlem af bestyrelsen.