Hakan Keser har været i direktionen for REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD ApS siden 2017 og er desuden direktør i ReVision+ Brøndby ApS og RÅDHUS REVISORERNE ApS.
REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Hakan Keser er medlem af direktionen.
REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Hakan Keser er medlem af direktionen.