20. september 2022Ændring i ejerkredsenKulak IVSHakan Mert Kulak er ikke længere registreret som reel ejer af Kulak IVS.Se mere
6. april 2022Ny status: UNDER KONKURSKulak IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Hakan Mert Kulak ejer 100% af virksomheden.Se mere
31. januar 2022Hakan Mert Kulak forlader direktionenKulak IVSHakan Mert Kulak forlader direktionen for Kulak IVS efter en periode på 3 år.Se mere
31. januar 2022Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGKulak IVSTidligere status: Normal. Hakan Mert Kulak ejer 100% af virksomheden.Se mere
17. februar 2021Overskud på DKK 0 Kulak IVSKulak IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Hakan Mert Kulak er medlem af direktionen.Se mere
19. juli 2020Overskud på DKK 0 Kulak IVSKulak IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Hakan Mert Kulak er medlem af direktionen.Se mere
19. maj 2019Overskud på DKK 0 Kulak IVSKulak IVS offentliggør regnskabet for perioden 6. december 2017 til 31. december 2018. Hakan Mert Kulak er medlem af direktionen.Se mere
28. august 2018Hakan Mert Kulak træder ind i direktionenKulak IVSHakan Mert Kulak erstatter Onur Jakob Yalcin i direktionen for Kulak IVS efter en periode på 9 måneder.Se mere
28. august 2018Ændring i ejerkredsenKulak IVSHakan Mert Kulak registreret som reel ejer af Kulak IVS.Se mere
28. august 2018AdresseændringKulak IVSKulak IVS flytter fra Valby til København Ø. Hakan Mert Kulak er medlem af direktionen.Se mere
28. august 2018Nyt navn: Kulak IVS09.06.3 IVS09.06.3 IVS skifter navn til Kulak IVS. Hakan Mert Kulak er medlem af direktionen.Se mere