23. oktober 2014Hanne Juul Rebsdorf forlader direktionenAUTOHJÆLP - TINGHØJ BILER ApSHanne Juul Rebsdorf forlader direktionen for AUTOHJÆLP - TINGHØJ BILER ApS efter en periode på 4 måneder.Se mere
1. august 2014Ny branche: Parkering og vejhjælp mv.AUTOHJÆLP - TINGHØJ BILER ApSTidligere branche: Uoplyst. Hanne Juul Rebsdorf er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2014Hanne Juul Rebsdorf træder ind i direktionenAUTOHJÆLP - TINGHØJ BILER ApSHanne Juul Rebsdorf træder ind i direktionen for AUTOHJÆLP - TINGHØJ BILER ApS.Se mere
20. april 2010Jesper Juul Rebsdorf træder ind i direktionenDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApSJesper Juul Rebsdorf erstatter Hanne Juul Rebsdorf i direktionen for DANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApS efter en periode på 4 år.Se mere
19. marts 2010Regnskab for 2009 offentliggjortDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApSDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Hanne Juul Rebsdorf er medlem af direktionen.Se mere
28. april 2009Regnskab for 2008 offentliggjortDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApSDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Hanne Juul Rebsdorf er medlem af direktionen.Se mere
25. marts 2008Regnskab for 2007 offentliggjortDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApSDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Hanne Juul Rebsdorf er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Parkering og vejhjælp mv.DANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApSTidligere branche: Autoservice i øvrigt. Hanne Juul Rebsdorf er medlem af direktionen.Se mere
23. marts 2007Regnskab for 2006 offentliggjortDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApSDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Hanne Juul Rebsdorf er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2006Ny branche: Autoservice i øvrigtDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApSTidligere branche: Uoplyst. Hanne Juul Rebsdorf er medlem af direktionen.Se mere
15. juni 2006StiftelseDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApSDANSK AUTOHJÆLP, RIBE ApS stiftes i branchen uoplyst. Hanne Juul Rebsdorf er medlem af direktionen.Se mere