1. juliUnderskud på DKK 20 mio.AALBORG ENERGIE TECHNIK A/SAALBORG ENERGIE TECHNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Hans Jørgen Schmidt er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. majOverskud på DKK 224.219 CEMTEC FONDENCEMTEC FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Hans Jørgen Schmidt er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. majClive David Stanford træder ind i bestyrelsenAALBORG ENERGIE TECHNIK A/SClive David Stanford træder ind i bestyrelsen for AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. martsJørgen Ballermann forlader bestyrelsenAALBORG ENERGIE TECHNIK A/SJørgen Ballermann forlader bestyrelsen for AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S efter en periode på 8 år. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
4. oktober 2023Mads Nørgaard forlader bestyrelsenAALBORG ENERGIE TECHNIK A/SMads Nørgaard forlader bestyrelsen for AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S efter en periode på 2 år. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 2023Underskud på DKK 23 mio.AALBORG ENERGIE TECHNIK A/SAALBORG ENERGIE TECHNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Hans Jørgen Schmidt er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. maj 2023Overskud på DKK 340.040 CEMTEC FONDENCEMTEC FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Hans Jørgen Schmidt er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. december 2022Gert Braae forlader bestyrelsenCEMTEC FONDENGert Braae forlader bestyrelsen for CEMTEC FONDEN efter en periode på 4 år. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
24. november 2022Leif Skaarup træder ind i bestyrelsenCEMTEC FONDENLeif Skaarup erstatter Per Husted Nielsen i bestyrelsen for CEMTEC FONDEN efter en periode på 10 måneder. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
21. november 2022 · Dansk StandardNy analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstillingHans Jørgen Schmidt, som er Head of Quality, HSE & CSR i ingeniør- og entreprenørselskab Aalborg Energie Technik a/s (AET), fortæller, at de anvender standarder for at sikre, at AET og AET’s kunder lever op til EU's relevante direktiver og obligatoriske standarder. Læs artikel
23. september 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Aalborg Energie Technik, Blue World Technologies og Jupiter BachAalborg Energie Technik A/S Hans Jørgen Schmidt er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Aalborg Energie Technik A/S i stedet for Keld Grøn (kilde: Læs artikel
15. september 2022Hans Jørgen Schmidt træder ind i bestyrelsenAALBORG ENERGIE TECHNIK A/SHans Jørgen Schmidt erstatter Keld Grøn i bestyrelsen for AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S efter en periode på 2 år.Se mere
8. maj 2022Overskud på DKK 1,2 mio.CEMTEC FONDENCEMTEC FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Hans Jørgen Schmidt er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. januar 2022Per Husted Nielsen træder ind i bestyrelsenCEMTEC FONDENPer Husted Nielsen træder ind i bestyrelsen for CEMTEC FONDEN. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
6. maj 2021Overskud på DKK 903.599 CEMTEC FONDENCEMTEC FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Hans Jørgen Schmidt er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2021Udskiftning i bestyrelsenCEMTEC FONDEN4 ændringer i bestyrelsen for CEMTEC FONDEN. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. april 2020Overskud på DKK 968.989 CEMTEC FONDENCEMTEC FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Hans Jørgen Schmidt er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. maj 2019Overskud på DKK 1,1 mio.CEMTEC FONDENCEMTEC FONDEN offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Hans Jørgen Schmidt er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. april 2019Nye navne i bestyrelsenCEMTEC FONDEN2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for CEMTEC FONDEN. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
4. marts 2019Franz Cuculiza træder ind i bestyrelsenCEMTEC FONDENFranz Cuculiza erstatter John Fly i bestyrelsen for CEMTEC FONDEN efter en periode på 6 år. Hans Jørgen Schmidt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere