4. juliOverskud på DKK 36 mio.ANTALIS A/SANTALIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Hans Kvols Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
2. juliOverskud på DKK 0 ANTALIS 2000 A/SANTALIS 2000 A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Hans Kvols Kristensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juni 2023Overskud på DKK 35 mio.ANTALIS A/SANTALIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Hans Kvols Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2023Overskud på DKK 0 ANTALIS 2000 A/SANTALIS 2000 A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Hans Kvols Kristensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. august 2022Heino Kjellerup Mørup forlader bestyrelsenANTALIS A/SHeino Kjellerup Mørup forlader bestyrelsen for ANTALIS A/S efter en periode på 6 år. Hans Kvols Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
29. juni 2022Overskud på DKK 23 mio.ANTALIS A/SANTALIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Hans Kvols Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2022Underskud på DKK 4.125 ANTALIS 2000 A/SANTALIS 2000 A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Hans Kvols Kristensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. oktober 2021Hans Kvols Kristensen træder ind i bestyrelsenANTALIS 2000 A/SHans Kvols Kristensen træder ind i bestyrelsen for ANTALIS 2000 A/S.Se mere
1. oktober 2021Steen Leetmaa Murmann træder ind i bestyrelsenANTALIS A/SSteen Leetmaa Murmann erstatter Jukka Antero Silventola i bestyrelsen for ANTALIS A/S efter en periode på 13 år. Hans Kvols Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
5. juli 2021Overskud på DKK 1,9 mio.ANTALIS A/SANTALIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Hans Kvols Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
8. september 2020Underskud på DKK 20 mio.ANTALIS A/SANTALIS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Hans Kvols Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
4. marts 2020Anne Panis bliver ny bestyrelsesformandANTALIS A/SAnne Panis erstatter Guillaume Eyraud som bestyrelsesformand hos ANTALIS A/S efter en periode på 1 år. Hans Kvols Kristensen er medlem af direktionen.Se mere
1. august 2019Hans Kvols Kristensen træder ind i direktionenANTALIS A/SHans Kvols Kristensen træder ind i direktionen for ANTALIS A/S.Se mere
12. april 2012Hans Kvols Kristensen forlader bestyrelsenPIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApSHans Kvols Kristensen forlader bestyrelsen for PIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS efter en periode på 3 måneder.Se mere
10. februar 2012Hans Kvols Kristensen forlader bestyrelsenEPHD A/SHans Kvols Kristensen forlader bestyrelsen for EPHD A/S efter en periode på 2 år.Se mere
18. januar 2012Steen Keller forlader bestyrelsenPIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApSSteen Keller forlader bestyrelsen for PIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS efter en periode på 3 uger. Hans Kvols Kristensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
31. december 2011Hans Kvols Kristensen træder ind i bestyrelsenPIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApSHans Kvols Kristensen træder ind i bestyrelsen for PIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS.Se mere
8. juli 2011Jannik Friis bliver adm. direktørEPHD A/SJannik Friis erstatter Peter Normann Nielsen som adm. direktør i EPHD A/S. Hans Kvols Kristensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. maj 2011Regnskab for 2010 offentliggjortEPHD A/SEPHD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Hans Kvols Kristensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. marts 2011Hans Kvols Kristensen forlader bestyrelsenK/S VEIGY, FRANKRIGHans Kvols Kristensen forlader bestyrelsen for K/S VEIGY, FRANKRIG efter en periode på 11 måneder.Se mere