ARCELORMITTAL CONSTRUCTION DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Hans-Olof Peter Sköld er adm. direktør i virksomheden.
René Kempes erstatter Dines Bjørn Friis i bestyrelsen for ARCELORMITTAL CONSTRUCTION DANMARK A/S efter en periode på 22 år. Hans-Olof Peter Sköld er adm. direktør i virksomheden.
Dines Bjørn Friis forlader direktionen for ARCELORMITTAL CONSTRUCTION DANMARK A/S efter en periode på 21 år. Hans-Olof Peter Sköld er fortsat adm. direktør i virksomheden.
ARCELORMITTAL CONSTRUCTION DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Hans-Olof Peter Sköld er medlem af bestyrelsen.