Avis Budget Leasing Denmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Hans Waldemar Müller er formand for bestyrelsen.
Avis Budget Leasing Denmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Hans Waldemar Müller er formand for bestyrelsen.
Donald Richard Hayes erstatter Andrew Francis Smith i bestyrelsen for Avis Budget Leasing Denmark A/S efter en periode på 5 år. Hans Waldemar Müller er fortsat bestyrelsesformand.
Donald Richard Hayes erstatter Andrew Francis Smith i bestyrelsen for Avis Budget Denmark A/S efter en periode på 5 år. Hans Waldemar Müller er fortsat bestyrelsesformand.
Avis Budget Leasing Denmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Hans Waldemar Müller er formand for bestyrelsen.