10. december 2004Heikki Juhani Sirviö forlader bestyrelsenKEMIRA GROWHOW A/SHeikki Juhani Sirviö forlader bestyrelsen for KEMIRA GROWHOW A/S efter en periode på 4 år.Se mere
1. august 2004Ny branche: Engroshandel med kemiske produkterKEMIRA GROWHOW A/STidligere branche: Fremstilling af kunstgødning mv. Heikki Juhani Sirviö er formand for bestyrelsen.Se mere
5. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortKEMIRA GROWHOW A/SKEMIRA GROWHOW A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Heikki Juhani Sirviö er formand for bestyrelsen.Se mere
27. maj 2004Benno Freddy Hartung Andreasen træder ind i bestyrelsenKEMIRA GROWHOW A/SBenno Freddy Hartung Andreasen erstatter Peder Nyrup Hansen i bestyrelsen for KEMIRA GROWHOW A/S efter en periode på 17 år. Heikki Juhani Sirviö er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
12. maj 2003Regnskab for 2002 offentliggjortKEMIRA GROWHOW A/SKEMIRA GROWHOW A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Heikki Juhani Sirviö er formand for bestyrelsen.Se mere
5. maj 2003Antti Paavo Orkola træder ind i bestyrelsenKEMIRA GROWHOW A/SAntti Paavo Orkola erstatter Taisto Väinö Tapani Koivumäki i bestyrelsen for KEMIRA GROWHOW A/S efter en periode på 3 år. Heikki Juhani Sirviö er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
5. februar 2003Nyt navn: KEMIRA GROWHOW A/SKEMIRA DANMARK A/SKEMIRA DANMARK A/S skifter navn til KEMIRA GROWHOW A/S. Heikki Juhani Sirviö er formand for bestyrelsen.Se mere
16. december 2002Paul Stefan Swanstrøm forlader direktionenKEMIRA DANMARK A/SPaul Stefan Swanstrøm forlader direktionen for KEMIRA DANMARK A/S efter en periode på 4 år. Heikki Juhani Sirviö er formand for bestyrelsen.Se mere
16. december 2002Lars Helgo Welin bliver adm. direktørKEMIRA DANMARK A/SLars Helgo Welin bliver adm. direktør i KEMIRA DANMARK A/S. Heikki Juhani Sirviö er formand for bestyrelsen.Se mere
19. april 2002Regnskab for 2001 offentliggjortKEMIRA DANMARK A/SKEMIRA DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Heikki Juhani Sirviö er formand for bestyrelsen.Se mere
8. april 2002Nye navne i bestyrelsenKEMIRA DANMARK A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for KEMIRA DANMARK A/S. Heikki Juhani Sirviö er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
2. maj 2001Regnskab for 2000 offentliggjortKEMIRA DANMARK A/SKEMIRA DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Heikki Juhani Sirviö er formand for bestyrelsen.Se mere
24. april 2001Heikki Juhani Sirviö træder ind i bestyrelsenKEMIRA DANMARK A/SHeikki Juhani Sirviö træder ind i bestyrelsen for KEMIRA DANMARK A/S.Se mere