16. marts 2001Per Banke træder ind i direktionenREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApSPer Banke erstatter Helge Gjessing Hansen i direktionen for REVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApS efter en periode på 11 år.Se mere
1. december 2000Regnskab for 2000 offentliggjortREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApSREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Helge Gjessing Hansen er medlem af direktionen.Se mere
29. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApSREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Helge Gjessing Hansen er medlem af direktionen.Se mere
30. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApSREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Helge Gjessing Hansen er medlem af direktionen.Se mere
11. december 1997Regnskab for 1997 offentliggjortREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApSREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Helge Gjessing Hansen er medlem af direktionen.Se mere
10. oktober 1996Regnskab for 1996 offentliggjortREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApSREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Helge Gjessing Hansen er medlem af direktionen.Se mere
8. juni 1990StiftelseREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApSREVISIONSFIRMAET HELGE GJESSING ApS stiftes i branchen revisions- og bogføringsvirksomhed. Helge Gjessing Hansen er medlem af direktionen.Se mere