29. juni 2000Peter Thrane Borregaard træder ind i bestyrelsenSTENTO DANMARK A/SPeter Thrane Borregaard erstatter Helge Midttun i bestyrelsen for STENTO DANMARK A/S efter en periode på 1 år.Se mere
16. juli 1999Regnskab for 1998 offentliggjortSTENTO DANMARK A/SSTENTO DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 31. december 1998. Helge Midttun er formand for bestyrelsen.Se mere
20. maj 1999Nyt navn: STENTO DANMARK A/SINFOCOM COMMUNICATION A/SINFOCOM COMMUNICATION A/S skifter navn til STENTO DANMARK A/S. Helge Midttun er formand for bestyrelsen.Se mere
10. marts 1999Regnskab for 1998 offentliggjortINFOCOM COMMUNICATION A/SINFOCOM COMMUNICATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Helge Midttun er formand for bestyrelsen.Se mere
10. marts 1999Helge Midttun træder ind i bestyrelsenINFOCOM COMMUNICATION A/SHelge Midttun træder ind i bestyrelsen for INFOCOM COMMUNICATION A/S.Se mere
10. marts 1999Peter Thrane Borregaard træder ind i direktionenINFOCOM COMMUNICATION A/SPeter Thrane Borregaard erstatter Bent Kristensen i direktionen for INFOCOM COMMUNICATION A/S efter en periode på 9 år. Helge Midttun er formand for bestyrelsen.Se mere