14. marts 2007Henning Mæng forlader bestyrelsenPLANENERGIHenning Mæng forlader bestyrelsen for PLANENERGI efter en periode på 10 år.Se mere
8. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2006Kirsten Kjær Andersen forlader bestyrelsenPLANENERGIKirsten Kjær Andersen forlader bestyrelsen for PLANENERGI efter en periode på 17 år. Henning Mæng er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
2. maj 2005Regnskab for 2004 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. august 2004Regnskab for 2003 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 2003Regnskab for 2002 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juni 2002Regnskab for 2001 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juni 2001Regnskab for 2000 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. juni 2000Regnskab for 1999 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. oktober 1999StiftelsePLANENERGIPLANENERGI stiftes i branchen rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. august 1999Regnskab for 1998 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 1998Peter Søndergaard træder ind i bestyrelsenPLANENERGIPeter Søndergaard erstatter Carl Peter Christensen i bestyrelsen for PLANENERGI efter en periode på 10 år. Henning Mæng er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juli 1998Regnskab for 1997 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juli 1997Regnskab for 1996 offentliggjortPLANENERGIPLANENERGI offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Henning Mæng er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. oktober 1996Henning Mæng træder ind i bestyrelsenPLANENERGIHenning Mæng træder ind i bestyrelsen for PLANENERGI.Se mere