HENNING MORTENSEN SILKEBORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Henning Møller Mortensen er medlem af direktionen.
HENNING MORTENSEN SILKEBORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Henning Møller Mortensen er medlem af direktionen.
HENNING MORTENSEN SILKEBORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Henning Møller Mortensen er medlem af direktionen.
HENNING MORTENSEN SILKEBORG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Henning Møller Mortensen er medlem af direktionen.
Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionen
A/S PSE NR. 3459
Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionen for A/S PSE NR. 3459 efter en periode på 4 måneder. Henning Møller Mortensen er medlem af bestyrelsen.
Mette Møller Mortensen forlader bestyrelsen for HENNING MORTENSEN SILKEBORG A/S efter en periode på 3 år. Henning Møller Mortensen er medlem af direktionen.