9. septemberOverskud på DKK 3,4 mio.VE 2010 ApSVE 2010 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Henning Salling Olesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. septemberHenning Salling Olesen træder ind i bestyrelsenImbro Vækst - Espergærde II P/SHenning Salling Olesen træder ind i bestyrelsen for Imbro Vækst - Espergærde II P/S.Se mere
26. juniOverskud på DKK 14 mio.TABOGVIND ApSTABOGVIND ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Henning Salling Olesen er medlem af direktionen.Se mere
5. martsHenning Salling Olesen forlader direktionenFUTURE-ENERGY I/SHenning Salling Olesen forlader direktionen for FUTURE-ENERGY I/S efter en periode på 2 år.Se mere
28. februarOverskud på DKK 28 mio.FUTURE-ENERGY I/SFUTURE-ENERGY I/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Henning Salling Olesen er medlem af direktionen.Se mere
24. januarÆndring i ejerkredsenTABOGVIND ApSHenning Salling Olesen reducerer sit reelle ejerskab af TABOGVIND ApS.Se mere
28. oktober 2023Henning Salling Olesen forlader bestyrelsenVE 2030 ApSHenning Salling Olesen forlader bestyrelsen for VE 2030 ApS efter en periode på 2 år.Se mere
3. august 2023Overskud på DKK 45 mio.VE 2010 ApSVE 2010 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Henning Salling Olesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. august 2023Overskud på DKK 7,6 mio.VE 2030 ApSVE 2030 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Henning Salling Olesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 2023Overskud på DKK 6,5 mio.TABOGVIND ApSTABOGVIND ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Henning Salling Olesen er medlem af direktionen.Se mere
21. februar 2023Overskud på DKK 4,9 mio.FUTURE-ENERGY I/SFUTURE-ENERGY I/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Henning Salling Olesen er medlem af direktionen.Se mere
2. september 2022Overskud på DKK 1,9 mio.VE 2010 ApSVE 2010 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Henning Salling Olesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. september 2022Overskud på DKK 792.960 VE 2030 ApSVE 2030 ApS offentliggør regnskabet for perioden 10. maj 2021 til 30. april. Henning Salling Olesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. juni 2022Overskud på DKK 2,1 mio.TABOGVIND ApSTABOGVIND ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Henning Salling Olesen er medlem af direktionen.Se mere
29. april 2022Overskud på DKK 1,0 mio.FUTURE-ENERGY I/SFUTURE-ENERGY I/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Henning Salling Olesen er medlem af direktionen.Se mere
10. februar 2022Henning Salling Olesen træder ind i direktionenFUTURE-ENERGY I/SHenning Salling Olesen træder ind i direktionen for FUTURE-ENERGY I/S.Se mere
30. september 2021Underskud på DKK 961.924 VE 2010 ApSVE 2010 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Henning Salling Olesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juni 2021AdresseændringVE 2030 ApSVE 2030 ApS flytter fra Egå til Aarhus C. Henning Salling Olesen er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. maj 2021Overskud på DKK 2,4 mio.TABOGVIND ApSTABOGVIND ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Henning Salling Olesen er medlem af direktionen.Se mere
10. maj 2021StiftelseVE 2030 ApSVE 2030 ApS stiftes i branchen produktion af elektricitet. Henning Salling Olesen er medlem af bestyrelsen.Se mere