MENRAD OPTIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Herman Ferdinand Josef Muller-Menrad er medlem af direktionen.
MENRAD OPTIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Herman Ferdinand Josef Muller-Menrad er medlem af direktionen.
MENRAD OPTIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Herman Ferdinand Josef Muller-Menrad er medlem af direktionen.
MENRAD OPTIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Herman Ferdinand Josef Muller-Menrad er medlem af direktionen.
Bernhard Anton Johannes Muller-Menrad forlader direktionen
MENRAD OPTIK ApS
Bernhard Anton Johannes Muller-Menrad forlader direktionen for MENRAD OPTIK ApS efter en periode på 5 måneder. Herman Ferdinand Josef Muller-Menrad er medlem af direktionen.
MENRAD OPTIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Herman Ferdinand Josef Muller-Menrad er medlem af direktionen.
Gunnar Søvsø Nielsen forlader bestyrelsen for MENRAD OPTIK ApS efter en periode på 17 år. Herman Ferdinand Josef Muller-Menrad er medlem af direktionen.
Gunnar Søvsø Nielsen forlader direktionen for MENRAD OPTIK ApS efter en periode på 17 år. Herman Ferdinand Josef Muller-Menrad er medlem af direktionen.